Svein Håkon Skjelstad
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Innehaver | 06.05.2019 | Svein Håkon Skjelstad | 06.09.1996 | 1 | Melkeproduksjon på storfe | |
Styremedlem | 10.05.2024 | Ogndal Allmenninger | 07.03.1996 | 0 | Eiendomsforvaltning |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Bertil Aasheim | Ogndal Allmenninger |
Bjørn Tore Lindset | Ogndal Allmenninger |
Birgit Giskås | Ogndal Allmenninger |
Personopplysninger
Adresse | 7718 Steinkjer |
---|---|
Født | 1973 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .