Siri Løvlund
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Daglig leder | 25.10.2018 | Nordix Data AS | 07.04.1992 | 158 924 000 | 0 | Kabelbasert telekommunikasjon |
Daglig leder | 08.07.2024 | Nordix Data II AS | 01.11.2023 | 7 | Telekommunikasjon ellers | |
Styremedlem | 04.08.2021 | Space Norway AS | 21.12.1995 | 127 529 000 | 46 | Satellittbasert telekommunikasjon |
Styremedlem | 02.11.2021 | Space Norway Heosat AS | ||||
Styremedlem | 29.04.2024 | Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb | 03.03.1973 | 0 | Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted |
Historiske roller
Relasjoner
Navn | Roller i felles firma |
---|---|
Asle Svanøe | Nordix Data AS |
Randi Wiese Heirung | Nordix Data AS |
Hugo Erichsen | Nordix Data AS |
Nordix Data II AS | |
Kristin Rabstad | Nordix Data AS |
Tore Olaf Rimmereid | Space Norway AS |
Space Norway Heosat AS | |
Heier Ann-Kari Amundsen | Space Norway AS |
Space Norway Heosat AS | |
Svein Olav Munkeby | Space Norway AS |
Space Norway Heosat AS | |
Morten Haga Lunde | Space Norway AS |
Space Norway Heosat AS | |
Per Atle Våland | Space Norway AS |
Morten Tengs | Space Norway AS |
Dag Hugo Stølan | Space Norway Heosat AS |
Erik Jakob Hammarstedt | Nordix Data II AS |
Iselin Dybing Vaarlund | Nordix Data II AS |
Ole-Jacob Bell | Nordix Data II AS |
Roger Nerli | Nordix Data II AS |
Kristin Amundsen | Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb |
Personopplysninger
Adresse | 9104 Kvaløya |
---|---|
Født | 1978 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .