Mathias Foyn Wahlqvist
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Innehaver | 23.05.2011 | Tømrer Mathias Foyn Wahlqvist | 21.05.2011 | 1 | Snekkerarbeid | |
Nestleder | 19.03.2024 | Linnestad Velforening | 01.01.1970 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Styremedlem | 05.11.2020 | Linnestad Barnehage SA | 27.02.2001 | 9 204 000 | 18 | Barnehager |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 3175 Ramnes |
---|---|
Født | 1989 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .