Frode Rønne Malmo
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 21.07.2022 | Niffen Vin AS | 30.05.2022 | 0 | 0 | Drift av restauranter og kafeer |
Styrets leder | 23.03.2023 | Poppel Vinbar AS | 01.06.2022 | 7 674 000 | 12 | Drift av restauranter og kafeer |
Styrets leder | 21.05.2024 | Matværste Holding AS | 05.03.2024 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers | |
Innehaver | 14.11.2017 | Fr Malmo | 13.11.2017 | 0 | Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted | |
Daglig leder | 28.04.2023 | Vulkan Booking AS | 30.09.2016 | 1 805 000 | 0 | Drift av restauranter og kafeer |
Daglig leder | 25.03.2021 | Via Village AS | ||||
Daglig leder | 30.07.2024 | Matværste AS | 21.05.2024 | 0 | Drift av restauranter og kafeer | |
Daglig leder | 19.08.2024 | Barværste AS | 18.09.2023 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Styremedlem | 05.04.2017 | Vulkan Booking AS | 30.09.2016 | 1 805 000 | 0 | Drift av restauranter og kafeer |
Styremedlem | 18.01.2016 | Kulturhuset Bøteriet AS | 07.11.1996 | 23 336 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 30.07.2024 | Matværste AS | 21.05.2024 | 0 | Drift av restauranter og kafeer | |
Styremedlem | 19.08.2024 | Barværste AS | 18.09.2023 | 0 | 0 | Uoppgitt |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 0272 Oslo |
---|---|
Født | 1970 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .