Kari Haverstad
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 09.02.2024 | Haverstad Holding AS | 05.10.2005 | 930 000 | 0 | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr |
Styrets leder | 09.02.2024 | Haverstad Eiendom AS | 06.10.2005 | 730 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styrets leder | 09.02.2024 | Haverstad Maskin AS | 17.06.2015 | 455 000 | 0 | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr |
Daglig leder | 06.12.2006 | Haverstad Holding AS | 05.10.2005 | 930 000 | 0 | Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 2647 Sør-Fron |
---|---|
Født | 1951 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .