Odd Eirik Henjesand
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 20.11.2019 | Sleipner Trading AS | 08.11.2019 | 6 000 | 1 | Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers |
Innehaver | 18.10.2021 | O.E. Henjesand | 15.10.2021 | 1 | Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter | |
Styremedlem | 17.02.2015 | Cernova Industri AS | 18.04.2005 | 40 000 | 0 | Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og forvarer |
Styremedlem | 29.10.2013 | Cernova Trading AS | 06.09.2013 | 199 446 000 | 2 | Uspesifisert engroshandel |
Styremedlem | 15.11.2023 | Brisk Bakeri AS | 06.11.2020 | 37 582 000 | 25 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
Varamedlem | 16.12.2021 | Hardanger Bakeri AS | 29.11.2021 | 21 978 000 | 18 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
Varamedlem | 27.07.2015 | Baker Brun AS | 18.08.1982 | 143 641 000 | 276 | Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer |
Varamedlem | 27.07.2015 | Baker Brun Produksjon AS | 15.05.1989 | 82 269 000 | 48 | Produksjon av brød og ferske konditorvarer |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 6863 Leikanger |
---|---|
Født | 1977 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .