Cathrine Dybvik
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styremedlem | 06.05.2022 | Spangereid Idrettslag | 13.04.1972 | 352 000 | 0 | Idrettslag og -klubber |
Varamedlem | 25.01.2007 | Dybvik Trading AS | 04.01.2007 | 16 000 | 0 | Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler |
Varamedlem | 18.02.2021 | Ekstralys AS | 15.12.2015 | 86 136 000 | 16 | Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler |
Historiske roller
Personopplysninger
Adresse | 4521 Lindesnes |
---|---|
Født | 1987 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .