Bjørn Tore Sletten
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Nestleder | 27.11.2023 | Loge Nr 54 Lofotkjeden | 08.04.1957 | 0 | Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted | |
Varamedlem | 04.10.2018 | Odd Fellow Huset Gamleborg AS | 01.10.1994 | 236 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 8300 Svolvær |
---|---|
Født | 1967 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .