Anne M Aune Asbjørnsen
Roller
Rolle | Tiltrådt | Firma | Stiftet | Inntekter | Ansatte | Bransje |
---|---|---|---|---|---|---|
Styrets leder | 03.07.2018 | Aune Bygg AS | 23.03.2018 | 1 003 000 | 0 | Oppføring av bygninger |
Innehaver | 06.05.2019 | A-Fysio Anne Margrethe Aune Asbjørnsen | 12.09.2005 | 0 | Fysioterapitjeneste | |
Daglig leder | 08.03.2012 | Aune Eiendom AS | 29.02.2012 | 25 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Styremedlem | 08.03.2012 | Aune Eiendom AS | 29.02.2012 | 25 000 | 0 | Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers |
Historiske roller
Relasjoner
Personopplysninger
Adresse | 5108 Hordvik |
---|---|
Født | 1981 |
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .